12.09.2024 – 09:00Debrunner Koenig GruppeThomas Liner quitte le groupe Debrunner Koenig à la fin de l'annéemehr
03.09.2024 – 08:30AtupriChangement au sein de la Direction générale - Caroline Meli devient la nouvelle CEOmehr
27.06.2024 – 11:59swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der SchweizChangement à la présidence de l'association suisse des services de l'emploi swissstaffingEin Dokumentmehr
24.06.2024 – 10:00SERV Schweizerische ExportrisikoversicherungLuca Albertoni nommé au conseil d'administration de la SERVmehr
18.06.2024 – 16:54GastroSuisse2Beat Imhof succède à Casimir Platzer en tant que président de GastroSuissemehr
10.06.2024 – 12:08Swiss Engineering STVSwiss Engineering : le président central Giovannni Crupi confirmé dans ses fonctions / nouveau groupement professionnel Artificial Intelligencemehr
31.05.2024 – 12:05auto-schweiz / auto-suisse3auto-suisse avec stratégie actualisée et comité directeur élargimehr
24.04.2024 – 14:09Pistor Holding Genossenschaft2Pistor: le vaudois Christophe Ackermann élu au Conseil d'administrationmehr
22.02.2024 – 10:00auto-schweiz / auto-suisse4Thomas Rücker devient le nouveau directeur d'auto-suissemehr
16.01.2024 – 15:16Mazda (Suisse) SAAlfio Rigaglia nommé Manager Fleet & Remarketing chez Mazda (Suisse) SAmehr
16.01.2024 – 09:00SERV Schweizerische ExportrisikoversicherungLa SERV élargit sa direction: Denise Scheidegger-De Cia est la nouvelle CHROmehr
21.12.2023 – 09:01prosperity solutions AGJohannes Wettstein devient Directeur général de prosperity solutions AGmehr
19.12.2023 – 15:30SRG SSRLe Conseil d'administration nouvellement composé entrera en fonction le 1er janvier 2024mehr
10.10.2023 – 11:00Schweizer Reisekasse (Reka) GenossenschaftRoland Ludwig nommé nouveau CEO de Reka à partir du 1er janvier 2024mehr
28.09.2023 – 08:30Pistor Holding GenossenschaftStephan Schad est le nouveau directeur de Fairtrade SAmehr